个人简介
人物生平
广东饶平人,汉族,本科。
1968年2月入伍。
1969年6月入党。
1983年立三等功一次,1991年获嘉奖一次。
1968年2月至1969年9月先后在广东湛江军分区独立团、湖南省军区独立团任战士。
1969年10月,到军医学院学员一队学习。
1971年10月任军医学院附属医院传染科医师。
1972年9月至1976年5月为第一军医大学学员五队学员。毕业后在南方医院传染科、急诊科任医师。
1979年10月任第一军医大学一附院医教部助理员。
1986年12月任第一军医大学一院院医教部副主任。
1988年6月任讲师。
1989年2月任第一军医大学一院院医教部主任。
1992年4月任第一军医大学一附院副院长。
1995年8月任第一军医大学一附院院长、副教授。
1998年9月任教授。
1999年10月任第一军医大学副校长(副军职)。
2001年7月晋升为少将军衔。
2004年6月任第一军医大学校长(副军职)。第一军医大学更名为南方医科大学后,职位称为南方医科大学校长。